2017-6-8 17:49 |
Айнур Байрамлы назначена членом совета директоров азербайджанской страховой компании Ateshgah Life
Подробнее читайте на trend.az ...
2017-6-8 17:49 |
Айнур Байрамлы назначена членом совета директоров азербайджанской страховой компании Ateshgah Life
Подробнее читайте на trend.az ...
Баку/03.12.19/Turan: B структуре пайщиков ООО "Embawood", старейшего производителя мебели в Азербайджане, произошли серьезные изменения.Согласно финансовому отчету компании за 2018 год, тройку учредителей покинул Башир Султанов (32% долевого участия), до 23% снизилось долевое участие двух пайщиков (Эльшад Аббасов - действующий директор компании и Машхур Мамедов). Новыми пайщиками компании являются четыре женщины, в ... turan.az »
2019-12-03 12:33
Баку/27. 12. 18/Turan: На состоявшемся внеочередном собрании Наблюдательного совета Национального депозитарного центра избран новый состав Правления, в котором будет не 4, а 3 члена. Из бывшего состава правления НДЦ позиции сохранили председатель Араз Алиев и Лейла Гаралова. turan.az »
2018-12-27 14:37
Ахмед Гасанов назначен директором департамента административного управления ОАО Azer Turk Bank trend.az »
2016-12-14 13:25
Казахстанский миллионер Кенес Ракишев, занимающий десятое место в списке самых богатых людей Казахстана по данным Forbes, стал обладателем контрольного пакета акций в одном из крупнейших казахстанских банков - "Казкоммерцбанк" trend.az »
2015-12-29 15:12
Джалал Гасымов вошел в состав Наблюдательного совета дочерней структуры PASHA Bank в Грузии – PASHA Bank Georgia trend.az »
2015-12-24 17:32
Председатель правления ОАО Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев избран новым главой Наблюдательного совета Бакинской фондовой биржи (БФБ) trend.az »
2015-12-21 17:21
В Международном банке Азербайджана (МБА) произошли очередные кадровые изменения - Мустафа Мамедов назначен директором Департамента стратегии и маркетинга. trend.az »
2015-12-04 09:01
В Demirbank произошли кадровые изменения - Орхан Алиев оставил должность директора департамента розничных банковских услуг trend.az »
2015-11-24 12:43
В руководстве ОАО " AFB Bank " произошли изменения, в рамках которых Акиф Аскеров ушел с поста председателя правления банка trend.az »
2015-11-17 14:47
Главный советник налоговой службы Рамиз Агаев назначен временно исполняющим обязанности начальника Главного управления по анализу налоговых правонарушений преступного характера и взысканию налоговой задолженности министерства по налогам Азербайджана trend.az »
2015-10-24 11:48